KRS 0000351738
NIP8451960717
REGON28048785800000
NazwaJOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJOM
Data rejestracji 18 mar 2010 (15 lat temu) 18 mar 2010
Data usunięcia 16 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DWORCOWA, 79, OLSZTYN, 10-437, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8451960717
data rejestracji 01 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIADANIEL TOMASZ ŻUCHOWSKI
Wspólnik
2010-03-18
2010-04-22
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ
KRYSTYNA ŻUCHOWSKA
Wspólnik
2010-03-18
2010-04-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
KATARZYNA MOŹDZIERSKA
Wspólnik
2010-04-22
2016-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PAULINA KOPYŚ
Wspólnik
2010-04-22
2016-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ PIÓRO
Wspólnik
2016-05-25
2020-10-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DANIEL TOMASZ ŻUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-18
2010-04-22
KRYSTYNA ŻUCHOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-18
2010-04-22
BARTOSZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-22
2011-02-11
MARCIN KOPYŚ
PREZES ZARZĄDU
2011-02-11
2015-09-07
ANNA JASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-07
2020-10-16
2010-03-18
2012-04-11
SIKORSKIEGO, 12, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA
2012-04-11
2013-11-25
STAFFA, 105B, WARSZAWA, 01-884, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-25
2016-04-19
CZĄSTKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-678, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie