KRS 0000560692
NIP7010487556
REGON36164559100000
NazwaBIENIAK SMOŁUCH WIELHORSKI WOJNAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIENIAK SMOŁUCH WIELHORSKI WOJNAR I WSPÓLNICY
Data rejestracji 29 maj 2015 (9 lat temu) 29 maj 2015
Data usunięcia 05 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CHMIELNA, 73, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010487556
data rejestracji 17 cze 2015
status Czynny
09160011691840215190000005
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
20160011691840215190000001
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
25160011691840215190000008
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
36160011691840215190000004
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
52160011691840215190000007
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
63160011691840215190000003
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
79160011691840215190000006
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
90160011691840215190000002
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
95160011691840215190000009
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
93160014621840215190000018
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAJAKUB SALWA
Wspólnik
2016-06-14
2021-03-08
MAŁGORZATA JOANNA STEFANIAK
Wspólnik
2019-08-29
2021-03-08
SEBASTIAN JACEK SURY
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
Wspólnik
2015-05-29
2021-03-08
01514864000000
JACEK MARCIN BIENIAK
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
PIOTR SMOŁUCH
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
MICHAŁ WIELHORSKI
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
MAREK PAWEŁ WOJNAR
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
Wspólnik
2015-05-29
2021-10-05
PIOTR MICHAŁ ĆWIERTNIEWSKI
Wspólnik
2015-05-29
2019-08-29
MAREK PAWEŁ WOJNAR
Beneficjent
PIOTR SMOŁUCH
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
Beneficjent
JACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
MICHAŁ WIELHORSKI
Beneficjent
MAREK PAWEŁ WOJNAR
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
PIOTR SMOŁUCH
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
JACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
MICHAŁ WIELHORSKI
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
JACEK MARCIN BIENIAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2021-10-05
PIOTR SMOŁUCH
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2021-10-05
MAREK PAWEŁ WOJNAR
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2021-10-05
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2021-10-05
MICHAŁ WIELHORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2021-10-05
2015-05-29
2020-12-17
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie