KRS 0000018886
NIP5221084340
REGON01193674700000
NazwaMAZOWIECKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA (MR BANK S.A.)
Krótka nazwaMAZOWIECKI BANK REGIONALNY (MR BANK S.A.)
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 28 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45274700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 45274700,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji452747
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMAREK PAWEŁ BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
LECH JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
IRENEUSZ JERZY ZNYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
ANDRZEJ ADAM PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
WALDEMAR ROLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
TADEUSZ JERZY KUŚMIEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-24
ZENON MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2011-11-28
JAN KOŁODZIEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2011-11-28
TERESA MARIA MAJKUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2009-07-01
KRZYSZTOF JAN SADURSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
2011-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA WANDA BŁASZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2010-01-22
JAROSŁAW MACIEJ BAŁDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2009-05-08
DANUTA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-14
2003-12-02
DANUTA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2008-12-04
DANUTA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2011-11-28
MICHAŁ MARCIN KRAKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2011-11-28
JACEK RATAJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2010-09-01
MACIEJ JAROSŁAW ROCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-19
2011-11-28
KRZYSZTOF ANDRZEJ KSYTA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2008-01-22
ANNA WANDA BŁASZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU -GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-06-21
2004-10-12
2001-06-21
2003-07-24
ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie