KRS 0000124981
NIP7680003589
REGON00049799200000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W OPOCZNIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W OPOCZNIE
Data rejestracji 31 lip 2002 (22 lata temu) 31 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC KOŚCIUSZKI, 3, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7680003589
data rejestracji 26 lut 2007
status Czynny
35161000062002899200000002
SGB-BA Centrala
ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań POLSKA
66161000062000899200000029
SGB-BA Centrala
ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań POLSKA
93161000062000899200000028
SGB-BA Centrala
ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAURSZULA RENATA DWORAK-MELKA
Beneficjent
KRZYSZTOF STEFAN KOWALEWSKI
Beneficjent
NATALIA KATARZYNA KOWALEWSKA-ELIASZ
Beneficjent
URSZULA RENATA DWORAK-MELKA
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF STEFAN KOWALEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JADWIGA TERESA CHMAL
Pełnomocnik
2007-08-14
2020-09-18
1. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 2. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH, 3. PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH, 4. PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, 5. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA KREDYTOBIORCY WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, 6. PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI, 7. PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
EDWARDA IRENA KNOP
Pełnomocnik
2007-08-14
2020-09-18
1. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 2. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH, 3. PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI.
MAGDALENA TROJANOWSKA
Pełnomocnik
2007-08-14
2023-07-06
PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO.PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH.PODEJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI.PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
WIESŁAWA WACH
Pełnomocnik
2007-08-14
2014-06-09
1.KIEROWANIE ODDZIAŁEM BANKU W SŁAWNIE. 2.PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH. 3.PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO. 4.PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH. 5.PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI. 6.PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE. 7.UDZIELANIE PROLONGAT SPŁAT KREDYTÓW NA OKRES 6 MIESIĘCY. 8.PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
URSZULA RENATA DWORAK MELKA
Pełnomocnik
2007-08-14
2014-06-09
1.PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH. 2.PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH. 3.PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI. 4.PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE.
URSZULA KULETA
Pełnomocnik
2020-09-18
NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU NR 49/21/2023 Z DNIA 02.06.2023R. ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOCZNIE UDZIELA PANI URSZULI KULETA - REFERENTOWI W O/BS W SŁAWNIE PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOCZNIE. PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE: 1. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 2. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH, 3. PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI, 4. PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
JOANNA GRZYBEK
Pełnomocnik
2007-08-14
2020-09-18
1. PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH, 2. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 3. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH, 4. PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, 5. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA KREDYTOBIORCY WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, 6. PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI, 7. PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
URSZULA ANNA BOGUSIEWICZ
Pełnomocnik
2014-06-09
2020-09-18
1. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 2. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH.
NATALIA KATARZYNA KOWALEWSKA ELIASZ
Pełnomocnik
2020-09-18
2023-07-06
PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH.PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO.PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH.PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE.PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 50000 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA KREDYTOBIORCY WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI. PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
ZDZISŁAWA STĘPIEŃ
Pełnomocnik
2007-08-14
2020-09-18
1. KIEROWANIE ODDZIAŁEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁAWNIE, 2. PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH, 3. PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI I ZAWIERANIA UMÓW W TYM ZAKRESIE, 4. PODPISYWANIE UMÓW O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO, 5. PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ROZLICZENIOWYCH, 6. PODPISYWANIE OŚWIADCZEŃ O WPISIE I WYKREŚLENIU Z HIPOTEKI, 7. PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000,00 ZŁOTYCH ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA KREDYTOBIORCY WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, 8. UDZIELANIE PROLONGAT SPŁAT KREDYTÓW NA OKRES 6 MIESIĘCY, 9. PODEJMOWANIE DECYZJI O OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU RACHUNKU BANKOWEGO.
MARIAN JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2006-10-19
ROMAN MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2005-02-28
STANISŁAW MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2006-10-19
JAN ANDRZEJ DĘBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2006-10-19
ANDRZEJ KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-28
2006-10-19
ANTONI HENRYK RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-22
2006-10-19
EWA STEFANIA KALATA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-19
2022-09-22
EDWARD ROCH KAŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-19
2010-08-30
MARIA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-19
2010-08-30
ADAM LESZEK ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-19
2018-07-31
URSZULA RENATA DWORAK-MELKA
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
KRZYSZTOF STEFAN KOWALEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
NATALIA KATARZYNA KOWALEWSKA-ELIASZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
STANISŁAW WILK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2004-08-05
KRZYSZTOF STEFAN KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-22
DANUTA EWA ŚWIĄTEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-01-26
2020-09-18
URSZULA RENATA DWORAK MELKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2020-09-18
FRANCISZEK MARIAN LASOTA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-07-31
2004-08-05
ANIELA WANDA WIĘCKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-31
2005-12-22
ANIELA WANDA WIĘCKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-12-22
2007-01-26
MARIA JÓZWIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-08-05
2005-12-22
MARIA JÓZWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-22
2023-07-20
KRZYSZTOF STEFAN KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-05
2005-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie