KRS 0000100567
NIP7741018830
REGON00050891600000
NazwaVISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY
Krótka nazwaVISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY
Data rejestracji 08 kwi 2002 (22 lata temu) 08 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RĘBOWSKA, 2, WYSZOGRÓD, 09-450, WYSZOGRÓD, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7741018830
data rejestracji 01 lut 2008
status Czynny
18193018422001901100050001
BPSSA Zespół Rozliczeń (Oddział Regionalny w Warszawie)
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHANNA BABULEWICZ-MARCHEL
Beneficjent
MARIA SIEDLECKA
Beneficjent
MARIA SIEDLECKA
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ JAROSŁAW ROCKI
Beneficjent
JOLANTA KIERSKA
Pełnomocnik
2013-01-11
2021-03-22
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU BANKU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: -PODPISYWANIA UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW -PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS HIPOTEKI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI -PODPISYWANIA UMÓW O USTANOWIENIE HIPOTEKI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI VISTULA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ BANKU DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA TAKICH HIPOTEK -PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM -PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ ORAZ DO: -PODPISYWANIA UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO - SAMODZIELNIE
EWA RENATA STANISZEWSKA
Pełnomocnik
2012-11-10
2019-01-18
¤ PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW ¤ PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS HIPOTEKI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI ¤ PODPISYWANIE UMÓW O USTANOWIENIE HIPOTEKI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI NBS ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ BANKU DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA TAKICH HIPOTEK ¤ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM ¤ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ ORAZ DO: ¤ PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO - SAMODZIELNIE.
MIECZYSŁAWA KULIŃSKA
Pełnomocnik
2007-07-23
2009-01-21
-PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZESTAWU I PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW, -WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI, ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM, -UMÓW KREDYTOWYCH I RACHUNKU BANKOWEGO.
JOANNA STELMACH
Pełnomocnik
2007-07-23
-PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZESTAWU I PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW, -WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI, ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM, -UMÓW KREDYTOWYCH I RACHUNKU BANKOWEGO.
MACIEJ BOSZKO
Pełnomocnik
2007-07-23
-PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZESTAWU I PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW, -WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI, ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM, -UMÓW KREDYTOWYCH I RACHUNKU BANKOWEGO.
ROBERT MARIUSZ KĄTNY
Pełnomocnik
2009-01-21
2013-01-11
PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH LUB RACHUNKU BANKOWEGO; PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW; PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI, ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM.
KATARZYNA ZOFIA BIERNAT FREJ
Pełnomocnik
2009-01-21
2013-01-11
PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH LUB RACHUNKU BANKOWEGO; PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW; PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI, ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM.
DANIEL KAMIL SIKORA
Pełnomocnik
2010-10-26
PODPISYWANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU: 1. WNIOSKÓW O WPIS DO HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, 2. UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW.
JÓZEF KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK
Pełnomocnik
2013-01-11
2016-12-22
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU BANKU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: -PODPISYWANIA UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW -PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS HIPOTEKI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI -PODPISYWANIA UMÓW O USTANOWIENIE HIPOTEKI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI VISTULA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ BANKU DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA TAKICH HIPOTEK -PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM -PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ ORAZ DO: -PODPISYWANIA UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO - SAMODZIELNIE
JAROSŁAW KWIATKOWSKI
Pełnomocnik
2013-01-11
2021-03-22
ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ: ¤ PODPISYWANIE UMÓW PORĘCZEŃ, ZASTAWU, PRZEWŁASZCZENIA, CESJI NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH FORM ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW ¤ PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS HIPOTEKI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI ¤ PODPISYWANIE UMÓW O USTANOWIENIE HIPOTEKI TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI NBS ORAZ PODPISYWAFIIA OŚWIADCZEŃ BANKU DOTYCZĄCYCH USTANOWIENIA TAKICH HIPOTEK ¤ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM I WINDYKACYJNYM ¤ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH ORAZ DO: PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO - SAMODZIELNIE.
HELENA AMBROZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2014-11-07
TADEUSZ BOLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2002-10-09
JANUSZ ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2002-10-09
MIROSŁAW MITURA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2002-10-09
MIECZYSŁAW ZIENTARA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2002-10-09
JERZY OKRASKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
DARIUSZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2019-01-18
RYSZARD GADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2007-07-23
RYSZARD GORTAT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2007-01-19
ROMAN PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
ANNA BABULEWICZ-MARCHEL
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MARIA SIEDLECKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MACIEJ JAROSŁAW ROCKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
ANNA BABULEWICZ MARCHEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-08-07
MACIEJ JAROSŁAW ROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-07
JOLANTA GRAŻYNA ŁUKASIAK MALICKA
PREZES
2002-04-08
2007-07-23
JOLANTA GRAŻYNA ŁUKASIAK MALICKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-23
2020-05-22
DOMINIK STANISŁAW SOBCZAK
WICEPREZES
2002-04-08
2003-08-12
ERYK DARIUSZ KACZMARCZYK
CZŁONEK
2002-04-08
2003-08-12
JACEK JÓZEF SZAFRAŃSKI
CZŁONEK SPOŁECZNY
2002-04-08
2014-11-07
EWA RENATA STANISZEWSKA
CZŁONEK
2003-08-12
2007-07-23
EWA RENATA STANISZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-23
2012-11-10
JÓZEF KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-04
2012-11-10
2002-04-08
2004-12-06
NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERWIŃSKU Z SIEDZIBĄ W WYSZOGRODZIE
2004-12-06
2013-01-11
NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Z SIEDZIBĄ W WYSZOGRODZIE
2013-01-11
2013-01-16
VISULA BANK SPÓŁDZIELCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie