KRS 0000149013
NIP7740002347
REGON00046820000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CZERWIŃSKU Z/S W SIELCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W CZERWIŃSKU Z/S W SIELCU
Data rejestracji 31 sty 2003 (22 lata temu) 31 sty 2003
Data usunięcia 09 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIELEC, 09-150, CZERWIŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJKAZIMIERZ BISIALSKI
Likwidator
2008-08-13
2009-11-09
WOJCIECH PTASZKIEWICZ EUGENIUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
EUGENIUSZ KOŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
STANISŁAW MIECZYSŁAW GMURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
TADEUSZ WŁADYSŁAW BOLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2007-08-24
JERZY KAROLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2005-08-30
JAN KONDRACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2005-08-30
JANUSZ ZDZISŁAW KUCHAR
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
JANUSZ ZIEMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2005-08-30
HENRYK PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
RYSZARD KRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2009-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
KAZIMIERZ BISIALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2008-08-13
WIESŁAW KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-31
2007-03-12
MARZENA MARKUSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-12
2008-08-13
2003-01-31
2008-08-13
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CZERWIŃSKU Z/S W SIELCU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie