KRS 0000561899
NIP9512393993
REGON36173246200000
NazwaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 cze 2015 (9 lat temu) 10 cze 2015
Data usunięcia 22 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FOSA, 41A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512393993
data rejestracji 12 cze 2015
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 01 gru 2021
status Czynny
31102010970000700202765485
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK WŁADYSŁAW KRASIŃSKI
Beneficjent
TOMASZ SYLWESTER DALBA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Beneficjent
MAREK WŁADYSŁAW KRASIŃSKI
Wspólnik
2022-01-03
2022-11-22
EWA JOLANTA KRUCHELSKA
Wspólnik
2022-01-03
2022-11-22
MAŁGORZATA IRENA RADECKA
Wspólnik
2022-01-03
2022-11-22
KRZYSZTOF MIŁACHOWSKI
Wspólnik
2022-01-03
2022-11-22
Wspólnik
2015-06-10
2022-11-22
14081941500000
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Wspólnik
2015-06-10
2022-11-22
JANUSZ MACIEJ GAJERSKI
Wspólnik
2015-06-10
2020-01-23
JUSTYNA ZOFIA CHABOCKA
Wspólnik
2015-06-10
2020-01-23
ZBIGNIEW JERZY RĄCZKA
Wspólnik
2015-06-10
2020-01-23
MARCIN FILIP PRUSAK
Wspólnik
2015-06-10
2020-01-23
MAREK WŁADYSŁAW KRASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ SYLWESTER DALBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 PLN NALEŻĄCY DO ARTOM DEVELOPMENT W KTÓREJ BENEFICJENT POSIADA 82,9% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZA SYLWESTRA DALBA - PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-10
2022-11-22
14081941500000
2015-06-10
2022-11-22
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-10
2022-11-22
ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-10
2022-11-22
UL. FOSA, 41A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-10
2022-11-22
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-06-10
2022-11-22
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2015-06-10
2022-11-22
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie