KRS 0000156848
REGON01639941000000
Nazwa"MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaMULTIMO
Data rejestracji 28 mar 2003 (21 lat temu) 28 mar 2003
Data usunięcia 10 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWspólnik
2003-03-28
2006-03-10
455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.750,00 PLN
01620068900000
Wspólnik
2004-05-05
2006-03-10
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 PLN
01267011600000
Wspólnik
2006-03-10
2008-10-01
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 50.000 PLN.
01309926700000
Wspólnik
2008-10-01
2009-02-13
31.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.550.000,00 ZŁ
01620068900000
Wspólnik
2009-02-13
2012-10-10
31.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.550.000 ZŁOTYCH
00622901100000
PIOTR ŚLĘCZKA
Prokurent
2003-03-28
2006-03-10
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ŁUKASZ RYBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2012-10-10
ZBIGNIEW ELSZT
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2005-04-18
MARCIN TADEUSZ KUBIT
PREZES ZARZĄDU
2005-04-18
2006-03-10
TOMASZ RYSZARD GALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2009-02-13
JAROSŁAW MIKOS
PREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2006-12-12
JAROMIR WACŁAW ŁACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-12
2009-02-13
JACEK RADOSŁAW LICHOTA
PREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2012-10-10
2003-03-28
2006-03-10
"TELRISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-10
2008-10-01
GTS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-28
2006-03-10
IŁŻECKA, E, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-10
2009-12-17
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA-MOKOTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie