KRS 0000313447
NIP8942955157
REGON02082046600000
Nazwa"TYTAN EOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTYTAN EOS
Data rejestracji 12 wrz 2008 (16 lat temu) 12 wrz 2008
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYŚCIGOWA, 56, WROCŁAW, 53-012, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8942955157
data rejestracji 11 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWKRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
ROMAN JAROSŁAW OWCZAREK
reprezentant
BOGDAN EMIL BROŻYNIAK
reprezentant
Wspólnik
2008-09-12
2016-06-30
40 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000 000 ZŁ(CZTERY MILIONY ZŁOTYCH)
89022644000000
Wspólnik
2016-06-30
2022-12-14
40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 (CZTERY MILIONY) ZŁOTYCH
36182885400000
KRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MACEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-12
2018-03-06
JACEK ROMAN STUPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-12
2009-02-25
TADEUSZ POŁATAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2017-10-27
ROMAN JAROSŁAW OWCZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-27
2019-01-09
ROMAN JAROSŁAW OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-09
2022-05-06
ARTUR BOGUSŁAW RYGLOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-06
2019-01-09
BOGDAN EMIL BROŻYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-09
2022-12-14
2008-09-12
2008-12-30
GRABISZYŃSKA, 241b, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie