KRS 0000166235
NIP8841695714
REGON89046623200000
Nazwa"CARINA SILICONES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARINA SILICONES
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 31 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 14-18, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 732000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8841695714
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 wrz 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#2462Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ JASIURSKI
reprezentant
OLGIERD KRZYSZTOF DŻUGAJ
reprezentant
Wspólnik
2003-07-02
2007-12-03
1.324 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 662.000 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
89022644000000
Wspólnik
2007-12-03
2012-11-21
1.464 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 732.000 (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
89022644000000
Wspólnik
2012-11-21
2013-01-31
1.463 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 731.500,00 ZŁ (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
89022644000000
KRZYSZTOF DOMARECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2013-01-31
ELŻBIETA AGNIESZKA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2012-04-11
ANDRZEJ ALEKSANDER LIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2013-01-31
JAROSŁAW MICHNIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2013-01-31
KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-11
2013-01-31
KRZYSZTOF DOMARECKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PIOTR SEKIETA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2006-05-04
RYSZARD JERZY MAŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2005-08-30
OLGIERD KRZYSZTOF DŻUGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2006-05-04
KRZYSZTOF JASIURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2013-01-31
OLGIERD KRZYSZTOF DŻUGAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-04
2013-01-31
JACEK OLSZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-04
2008-01-07
2003-07-02
2003-08-20
POLNA, 14-18, SIECHNICE, 55-080, SIECHNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie