KRS 0000002304
NIP7550006247
REGON53054502500000
NazwaFABRYKA ARMATUR "GŁUCHOŁAZY" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFABRYKA ARMATUR "GŁUCHOŁAZY"
Data rejestracji 05 mar 2001 (24 lata temu) 05 mar 2001
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WROCŁAWSKA, 1 A, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2685109,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2685109,20 PLN
Wartość nominalna akcji3,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji789738
Dane podatkowe
NIP 7550006247
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEZBIGNIEW KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2001-07-10
2002-01-24
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN JASZCZYK
Prokurent
2001-07-10
2001-12-13
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
Prokurent
2002-10-18
2003-03-24
PROKURA SAMOISTNA
CZESŁAWA STEFANIA WOŹNICZKA
Prokurent
2002-03-28
2019-04-18
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WIKTORSKI
Prokurent
2001-03-05
2002-03-28
PROKURA PEŁNA
STEFAN JANUSZ OLSZEWSKI
Prokurent
2002-10-18
2003-02-11
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK GRABOWSKI
Prokurent
2003-03-24
2011-07-27
SAMOISTNA
EWA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-06-24
ANDRZEJ PAWEŁ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-06-24
ANDRZEJ OKRUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2019-02-22
LIDIA CICHA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2004-06-23
JOANNA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2004-06-23
DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2019-02-22
ANATOL MIRONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2011-07-27
BOŻENA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2019-02-22
WOJCIECH STEFAN SABLIK
Członek Organu Nadzoru
2019-02-22
2020-01-13
NATALIA MAGDALENA SKUTNIK GOLECKA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-22
2020-01-13
TOMASZ WOJCIECH JURCZYK
Beneficjent
ŁUKASZ BATOG
reprezentant
TOMASZ PIOTR CHINIEWICZ
reprezentant
MARCIN ŁUKASZ ROGALKA
reprezentant
TOMASZ WOJCIECH JURCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 26,64 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POŚREDNIO DOMINUJĄCEJ NAD SPÓŁKĄ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Jedyny Akcjonariusz
2020-01-13
2021-02-02
36425182300000
Jedyny Akcjonariusz
2019-10-25
2020-01-13
38139482500000
2001-03-05
2004-09-20
KOLEJOWA, 5, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
300 653,00 zł
170 856,03 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie