KRS 0000006655
NIP5252138640
REGON01605382800000
NazwaPOLSKI GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKI GAZ
Data rejestracji 25 kwi 2001 (23 lata temu) 25 kwi 2001
Data usunięcia 15 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 97568000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252138640
data rejestracji 28 lut 2003
status Czynny
05154011022001570285300012
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
11154011022001570285300001
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
16102010420000810202135507
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
16154011022001570285300008
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
21154011022001570285300015
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
25175000090000000040848479
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
27154011022001570285300004
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
31175000090000000040848468
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
32154011022001570285300011
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
48154011022001570285300014
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#45 BUDOWNICTWO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ JACEK BIELSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ JACEK BIELSKI
Beneficjent
ZDZISŁAW SOKAL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2001-08-16
JACEK WILKOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2001-08-16
MARCIN STANISŁAW CZĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2001-08-16
ŁUKASZ MIKOŁAJ WARNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2001-08-16
ZBIGNIEW ANTONI EYSMONT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2001-09-04
YURI HILKEVICH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2001-09-04
DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2002-09-11
JOURI TAITS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2002-02-04
DRAGAN KOSORIĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-10-03
YURI HILKEVICH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-10-03
DYREKCJA EKSPLOATACJI CYSTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-25
2001-08-16
195.153 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.515.300 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
012241763
"BARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-16
2002-09-11
99.528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.952.800 ZŁOTYCH.
050835467
Wspólnik
2001-08-16
2009-02-11
148.149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.074.500 PLN
01638616800000
Wspólnik
2002-09-11
2003-07-08
29.272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.927.200 ZŁ.
05083546700000
GRIZZLY GAS LIMITED
Wspólnik
2007-02-27
2007-10-25
23.744 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.872.000 ZŁOTYCH
GRIZZLY GAS HOLDING GMBH
Wspólnik
2007-10-25
2010-01-13
171.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.946.500,- ZŁOTYCH
PETROCHEMICAL HOLDING GMBH
Wspólnik
2010-01-13
2011-06-15
189.453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.726.500 PLN
BNC HOLLAND B.V.
Wspólnik
2011-03-09
2011-06-15
5.683 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.841.500 PLN
PAWEŁ JACEK BIELSKI
Prokurent
2007-09-17
2009-02-11
SAMOISTNA
PAWEŁ JACEK BIELSKI
Beneficjent
PAWEŁ JACEK BIELSKI JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI W SPÓŁCE EEB EUROPEAN ENERGY BRIDGE AG Z SIEDZIBĄ W ZUG (SZWAJCARIA), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA DAJĄCYCH PRAWO DO 100% PRAW DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ STAROSIELEC
PREZES ZARZĄDU
2001-04-25
2001-09-04
MAREK TOMASZ WEPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-25
2001-09-04
YURIY LARIONOV
CZŁONEK
2001-08-16
2002-06-05
YURIY LARIONOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-05
2002-10-03
BOGUSŁAW PIOTR KONDRATOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2002-02-04
JAROSŁAW STEFAN SZARMACH
PREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2002-02-04
EDOUARD POPLAVSKIY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2002-10-03
YURI HILKEVICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2002-02-04
PAWEŁ JACEK BIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-11
2010-03-29
PAWEŁ JACEK BIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2011-06-15
2001-04-25
2001-08-16
"DEC-GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-25
2001-08-16
JASNA, 2/4, WARSZAWA, 00-013, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-16
2003-02-26
BARKOCIŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-543, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie