KRS 0000237343
NIP1080004034
REGON14017956500000
NazwaGAZ INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAZ INVEST HOLDING
Data rejestracji 30 cze 2005 (19 lat temu) 30 cze 2005
Data usunięcia 06 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWWIOLETTA LIDIA CZAJA
Wspólnik
2005-06-30
2006-11-24
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-06-30
2006-11-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
14014587900000
GRIZZLYGAS LIMITED
Wspólnik
2006-11-24
2007-11-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ROOKLANE TRADING LIMITED
Wspólnik
2007-11-21
2010-10-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ZDENKO MIHAIĆ
Likwidator
2009-11-20
2010-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIOLETTA LIDIA CZAJA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2006-11-24
ROBERT JERZY BERKIETA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2006-11-09
ALFRED GANGELBERGER
PREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2007-11-21
DRAGISA KOSORIC
PREZES ZARZĄDU
2007-11-21
2009-11-20
2005-06-30
2006-11-24
"FORUM BIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2009-11-20
GAZ INVEST HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-30
2006-11-24
PYTLASIŃSKIEGO, 10/12, WARSZAWA, 00-777, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-24
2007-11-21
DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-21
2008-12-01
MIŁOBĘDZKA, 4, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-01
2010-01-05
KOLIBRÓW, 11, WARSZAWA, 02-818, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie