KRS 0000046366
REGON01720075700000
Nazwa"SECURITAS CASH HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSECURITAS CASH HANDLING
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 24 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-09-21
2004-12-24
8.000,- (OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW PO 1.000,- (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,- (OSIEM MILIONÓW) ZŁOTYCH
00820646800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ RAFALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2004-05-18
MARCIN MIKOŁAJ OSTRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-18
2004-12-24
2001-09-21
2003-03-07
POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie