KRS 0000495485
NIP7272791657
REGON10172722100000
Nazwa"ŁAD I PORZĄDEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁAD I PORZĄDEK
Data rejestracji 23 sty 2014 (11 lat temu) 23 sty 2014
Data usunięcia 21 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH, 61/63, ŁÓDŹ, 90-558, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272791657
data rejestracji 29 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWDARIUSZ JANUSZ BĄK
Wspólnik
2014-01-23
2018-04-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARTA BĄK
Wspólnik
2014-01-23
2016-04-19
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
RAFAŁ PIOTR KOSZLAK
Wspólnik
2016-04-19
2018-04-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH ANDRZEJ IWULSKI
Wspólnik
2018-04-27
2019-08-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN MIKOŁAJ OSTRZYCKI
Wspólnik
2018-04-27
2019-08-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN MIKOŁAJ OSTRZYCKI
Likwidator
2018-11-16
2019-08-21
WOJCIECH ANDRZEJ IWULSKI
Likwidator
2018-11-16
2019-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY DO ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA - OSOBA TA JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ANNA STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2016-04-19
RAFAŁ PIOTR KOSZLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-19
2018-04-27
DARIUSZ JANUSZ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-19
2018-04-27
MARCIN MIKOŁAJ OSTRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-27
2018-11-16
WOJCIECH ANDRZEJ IWULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-27
2018-11-16
2014-01-23
2018-11-16
"ŁAD I PORZĄDEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-23
2014-02-21
LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 35, ŁÓDŹ, 90-646, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-02-21
2015-03-24
LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 35/37, ŁÓDŹ, 90-646, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie