KRS 0000559410
NIP8842754815
REGON36157678900000
NazwaJCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJCK
Data rejestracji 21 maj 2015 (9 lat temu) 21 maj 2015
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA, 8, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842754815
data rejestracji 21 maj 2015
status Czynny
39249000050000452017310228
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
41249000050000460097499626
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJACEK FIJOŁEK
Wspólnik
2015-05-21
2021-02-15
1.785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.250,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
PIOTR LESZEK ALEKSIN
Wspólnik
2017-09-08
2021-02-15
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.750,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MACIEJ DZIKOWSKI
Wspólnik
2019-10-10
2020-03-19
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.750,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JACEK FIJOŁEK
Beneficjent
JACEK FIJOŁEK
reprezentant
JACEK FIJOŁEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK FIJOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-21
2021-02-15
2015-05-21
2017-05-04
BYSTRZYCKA, 12, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2017-05-04
2018-10-11
UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 28, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie