KRS 0000037774
REGON05083546700000
Nazwa"BARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBARTER
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 21 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #72 INFORMATYKAWIKTOR GRYKO
Prokurent
2003-12-02
2007-08-21
SAMODZIELNA
DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK
Wspólnik
2001-08-24
2007-08-21
68 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68000 ZŁ
BOGUSŁAW PIOTR KONDRATOWICZ
Wspólnik
2001-08-24
2007-08-21
68 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68.000 ZŁ
MAŁGORZATA KONDRATOWICZ
Wspólnik
2001-08-24
2007-08-21
68 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68.000 ZŁ
WIKTOR GRYKO
Wspólnik
2001-08-24
2007-08-21
306 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 306.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ANNA GRYKO
PREZES ZARZĄDU
2003-10-28
2007-08-21
DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2007-08-21
WIKTOR GRYKO
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2003-10-28
MAŁGORZATA KONDRATOWICZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2007-08-21
BOGUSŁAW PIOTR KONDRATOWICZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2007-08-21
2001-08-24
2002-03-08
WARSZAWSKA, 42A, BIAŁYSTOK, 15-077, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie