KRS 0000242874
NIP5422949597
REGON20003902000000
Nazwa"WILANOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWILANOWSKA
Data rejestracji 06 paź 2005 (19 lat temu) 06 paź 2005
Data usunięcia 17 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5422949597
data rejestracji 07 paź 2005
status Czynny
41113010590017331906200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski
ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARADOSŁAW ROGOWSKI
Beneficjent
REMIGIUSZ ROGOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ROGOWSKI
Beneficjent
REMIGIUSZ ROGOWSKI
zgłaszający - inny
KAZIMIERZ SAMBORSKI
Wspólnik
2005-10-06
2008-04-24
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
REMIGIUSZ ROGOWSKI
Wspólnik
2008-04-24
2012-04-30
950 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-04-30
2012-07-17
999 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
20067206400000
RADOSŁAW ROGOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
REMIGIUSZ ROGOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
KRZYSZTOF ROGOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANTONI KULHAWIK
PREZES
2005-10-06
2012-07-17
2005-10-06
2012-07-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-06
2012-07-17
"WILANOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-06
2012-07-17
LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA
2005-10-06
2012-07-17
45 - BUDOWNICTWO
2005-10-06
2012-07-17
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.
2005-10-06
2012-07-17
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.
2005-10-06
2012-07-17
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.
2005-10-06
2012-07-17
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH.
2005-10-06
2012-07-17
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2005-10-06
2012-07-17
93 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie