KRS 0000162907
REGON07286413800000
Nazwa"KUŹNIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUŹNIA POLSKA
Data rejestracji 26 maj 2003 (21 lat temu) 26 maj 2003
Data usunięcia 02 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRECKA, 32, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6735000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKADAM REMIGIUSZ WRONA
Wspólnik
2003-05-26
2004-06-07
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA EWA PIOTROWSKA
Wspólnik
2003-05-26
2004-06-07
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-06-07
2008-04-02
1.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 1.347.000 ZŁ
47324646000000
DARIUSZ CHWASTEK
Prokurent
2005-02-10
2008-04-02
ŁĄCZNA
JOLANTA EWA PIOTROWSKA
Prokurent
2006-04-26
2008-04-02
ŁĄCZNA
JÓZEF JAN KOŁACZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2008-04-02
STANISŁAW BIEDRAWA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2008-04-02
JAN MADZIA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2008-04-02
MICHAŁ ZAWISZA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2008-04-02
BARBARA CHOJCAN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2008-04-02
JÓZEF ADAM ZARZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2004-09-06
RYSZARD WYSŁYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2006-05-10
TOMASZ STEFAN STAMIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2008-04-02
ZBIGNIEW ANDRZEJ TYRNA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2006-05-10
JÓZEF RUDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
2006-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD SOFIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2008-04-02
ADAM REMIGIUSZ WRONA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2008-04-02
JOLANTA EWA PIOTROWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2006-04-26
2003-05-26
2008-04-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-26
2008-04-02
"KUŹNIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-26
2008-04-02
GÓRECKA, 32, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
2003-05-26
2008-04-02
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-05-26
2008-04-02
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2003-05-26
2008-04-02
7412Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2003-05-26
2008-04-02
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2003-05-26
2008-04-02
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
2003-05-26
2008-04-02
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2003-05-26
2008-04-02
7440Z - REKLAMA
2004-06-07
2008-04-02
2840Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2004-06-07
2008-04-02
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2004-06-07
2008-04-02
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie