KRS 0000051833
NIP7282346611
REGON47234183000000
NazwaPRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA "KORONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA "KORONKI" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZESZOWSKA, 10, BRZOZÓW, 36-200, BRZOZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1306110,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282346611
data rejestracji 29 paź 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATADEUSZ ZIEMIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-07-11
WŁADYSŁAW DOŁĘGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-06-02
STANISŁAW MAREK BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-06-02
KAZIMIERZ SKUBISZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-02
2006-07-04
HALINA ANNA SZAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2009-09-09
STANISŁAW DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2008-07-24
WIOLETTA GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-09
2009-09-09
MARIAN ANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-24
2009-04-09
KAZIMIERZ SKUBISZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-09
2009-09-09
BARBARA ŚNIEŻEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-02
2006-07-04
STANISŁAW CHROBAK
Prokurent
2001-10-11
2005-01-24
PROKURA ŁĄCZNA
MARTA ANNA FLOREK
Prokurent
2001-10-11
2008-04-10
PROKURA ŁĄCZNA
JÓZEFA DANUTA ŚMIGIEL
Prokurent
2005-01-24
2008-04-10
PROKURA ŁĄCZNA
REGINA BIELAWSKA
Prokurent
2008-04-10
2009-04-09
ŁĄCZNA
BOŻENA WOLANIN
Prokurent
2008-04-10
2009-04-09
ŁĄCZNA
PAWEŁ ADAM JUNKA
Likwidator
2009-04-09
2020-12-01
ZBIGNIEW JAN PIOTROWSKI
Powiernik
2009-07-09
2020-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE BĄDŹ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWAŃ.
PAWEŁ ADAM JUNKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2009-04-09
2001-10-11
2009-04-09
PRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA KORONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-09
2009-07-09
PRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA "KORONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie