KRS 0000086401
NIP8481633590
REGON51099249000000
Nazwa"3E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa3E
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 30 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 1B, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8481633590
data rejestracji 01 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHTOMASZ STEFAN STAMIROWSKI
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Beneficjent
KRZYSZTOF STALEWSKI
Beneficjent
TOMASZ JAN LAUDY
reprezentant
KRZYSZTOF STALEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF STALEWSKI
Wspólnik
2002-01-31
2004-06-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Wspólnik
2002-01-31
2004-06-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
SHEN-HUNG HSU
Wspólnik
2003-11-04
2009-09-01
1298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 649000,00 ZŁ.
ARKADIUSZ TOMASZ WASIKOWSKI
Wspólnik
2006-02-27
2010-09-07
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF STALEWSKI
Wspólnik
2009-09-01
2014-12-30
696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000,00ZŁ
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Wspólnik
2009-09-01
2014-12-30
696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000,00ZŁ
MARIUSZ KONRAD WASIKOWSKI
Wspólnik
2010-09-07
2012-01-17
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000 ZŁ
TOMASZ STEFAN STAMIROWSKI
Beneficjent
KONTROLA POŚREDNIA
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Beneficjent
KONTROLA POŚREDNIA
KRZYSZTOF STALEWSKI
Beneficjent
KONTROLA POŚREDNIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ KONRAD WASIKOWSKI
WICE PREZES
2010-09-07
2012-01-17
ZBIGNIEW HOŁDYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-17
2014-12-30
KRZYSZTOF STALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2014-12-30
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2006-02-27
ARKADIUSZ TOMASZ WASIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2010-09-07
2002-01-31
2003-12-11
KRZEMOWA, 12A, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie