KRS 0000273168
NIP5213419702
REGON14085082700000
Nazwa"ACTIVE GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaACTIVE GUARD
Data rejestracji 30 sty 2007 (18 lat temu) 30 sty 2007
Data usunięcia 03 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BRONISŁAWA CZECHA, 59, WARSZAWA, 04-555, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213419702
data rejestracji 13 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆWspólnik
2019-11-27
2020-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
51099249000000
RYSZARD KALIŃSKI
Wspólnik
2007-01-30
2017-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Wspólnik
2007-01-30
2016-09-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STALEWSKI
Wspólnik
2007-01-30
2016-09-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-09-20
2019-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
51099249000000
KRZYSZTOF PIOTR KUŹBIK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-08
2020-02-03
MARCIN ROMAN STAMIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-08
2020-02-03
MARCIN ŁUKASZ BRODZIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-08
2020-02-03
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-08
2020-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MONIKA JOANNA RESZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2010-06-25
KRZYSZTOF STALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-25
2020-02-03
RAFAŁ OZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-10
2018-10-25
WITOLD GÓRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2010-06-25
RYSZARD KALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-25
2017-03-10
TOMASZ JAN LAUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-30
2020-02-03
2007-01-30
2010-09-15
OBRZEŻNA, 3, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-15
2017-03-10
POLONEZA, 91, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie