KRS 0000604431
NIP9522143890
REGON36381911500000
NazwaEBS 3E HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEBS 3E HOLD
Data rejestracji 26 lut 2016 (9 lat temu) 26 lut 2016
Data usunięcia 16 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BRONISŁAWA CZECHA, 59, WARSZAWA, 04-555, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 655000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522143890
data rejestracji 01 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF STALEWSKI
Wspólnik
2016-02-26
2016-12-28
6.549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 327.450 ZŁOTYCH
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Wspólnik
2016-02-26
2016-12-28
6.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 327.550 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-12-28
2018-01-15
13.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 655.000,00 ZŁ
36038677900000
Wspólnik
2018-01-15
2020-06-16
13.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 655.000,00 ZŁ
00842127300000
KRZYSZTOF PIOTR KUŹBIK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-17
2020-06-16
MARCIN ŁUKASZ BRODZIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-17
2020-06-16
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-17
2020-06-16
MARCIN ROMAN STAMIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-17
2020-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF STALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-26
2020-06-16
PIOTR STANISŁAW RESZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-26
2018-01-15
TOMASZ JAN LAUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-31
2020-06-16
2016-02-26
2020-06-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2020-06-16
EBS 3E HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2020-06-16
UL. BRONISŁAWA CZECHA, 59, WARSZAWA, 04-555, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-26
2020-06-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-02-26
2020-06-16
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
2016-02-26
2020-06-16
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2016-02-26
2020-06-16
2630Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2016-02-26
2020-06-16
2732Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
2016-02-26
2020-06-16
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-02-26
2020-06-16
2740Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2016-02-26
2020-06-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-01-16
2020-06-16
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie