KRS 0000159008
REGON05220304000000
NazwaBIATEL SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIATEL SYSTEMY KOMPUTEROWE
Data rejestracji 16 kwi 2003 (21 lat temu) 16 kwi 2003
Data usunięcia 27 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 293000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJAWspólnik
2003-04-16
2006-10-27
586 (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 293.000 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
05020855200000
STANISŁAW KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2005-07-26
WIESŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2006-10-27
BERNADETA CIECHACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2004-04-28
MIROSŁAW IRENEUSZ PATEJ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2004-11-26
KAZIMIERZ JAN KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2005-11-28
TOMASZ JAN LAUDY
Członek Organu Nadzoru
2005-07-26
2006-10-27
STANISŁAW KALANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2006-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZEPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO W PRZEPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW GRUSZA
DYREKTOR SPÓŁKI
2003-04-16
2004-04-28
MIROSŁAW GRUSZA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2005-11-28
SŁAWOMIR FELIKS POCZTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2006-01-20
SŁAWOMIR FELIKS POCZTARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-20
2006-06-21
KAZIMIERZ JAN KALANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2006-10-27
ZDZISŁAW KARWOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2006-01-20
ZDZISŁAW KARWOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-20
2006-10-27
SŁAWOMIR SAJEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2006-10-27
2003-04-16
2006-01-20
CIOŁKOWSKIEGO, 2/2, BIAŁYSTOK, 15-245, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie