KRS 0000051523
NIP6340197370
REGON27327834700000
NazwaARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARMAK
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 07 mar 2017 07 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SWOBODNA, 9, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHIRENA MARIA ROZMUS
Prokurent
2001-10-10
2009-10-19
PROKURA SAMOISTNA
HALINA TERESA TABOR
Prokurent
2001-10-10
2002-07-29
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MURCHA
Prokurent
2014-02-28
2015-02-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
HALINA JÓZEFA KABAT PYKA
Prokurent
2002-07-29
2013-03-27
SAMOISTNA
MARIAN JAN WANIEK
Prokurent
2009-10-19
2013-02-28
SAMOISTNA
HALINA KABAT PYKA
Prokurent
2014-02-28
2015-08-31
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-10
2015-04-01
2100 SZTUK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000 ZŁ
Wspólnik
2012-01-26
2017-03-07
35574 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.787.000,00 ZŁOTYCH
89050176700000
SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2012-01-26
ANNA FRONCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2012-01-26
JOLANTA JUZA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2012-01-26
TOMASZ JURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-26
2017-03-07
MICHAŁ ZAWISZA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-26
2017-03-07
LESZEK JURASZ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-26
2012-03-20
JAN JURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-26
2017-03-07
LESZEK JAN JURASZ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-26
2017-03-07
BERNARD WACŁAW BANIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2005-07-20
PIOTR BRONISŁAW STAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2007-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURETNEM.
KAZIMIERZ WĄDRZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-22
2012-03-20
MARCIN JAN RUNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-18
2016-06-06
JANUSZ FRANCISZEK KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2010-08-09
KAZIMIERZ WĄDRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2010-12-22
JERZY WOJCIECH KOŻUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-09
2015-06-23
JERZY WOJCIECH KOŻUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2017-03-07
LESZEK JAN JURASZ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2015-06-23
2001-10-10
2002-09-26
ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "ARMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-26
2012-05-11
ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-10
2006-05-19
RACIBORSKA, 8, KATOWICE, 40-954, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie