KRS 0000089393
REGON01033093600000
Nazwa"MATRIX.PL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMATRIX.PL
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 08 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 629337,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 629337,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji629337
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATADEUSZ ALSTER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-10-15
MIROSŁAW JÓZEF JĘDRYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2004-09-27
MIROSŁAW JAN WIĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2007-05-08
MARCIN ADAM GORAZDA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2004-09-27
BEATA DOROTA WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2004-09-27
MARZENA JADWIGA BIGAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2005-10-24
MAŁGORZATA EWA JĘDRYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2005-10-24
ANDRZEJ FIDYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2007-05-08
MIECZYSŁAW PUŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2007-05-08
JACEK LUDWIK JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-24
2007-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZADU I PROKURENT DWUOSOBOWO
BEATA MAŁGORZATA CHMIELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2006-11-13
MAREK ZBIGNIEW KOBIAŁKA
PREZES ZARZADU
2002-02-07
2007-05-08
ZBIGNIEW JAN BIGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2005-10-24
BORIS STOKALSKI DZIERZYKRAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2007-05-08
JACEK KRÓLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2007-05-08
2002-02-07
2005-06-02
BEMA, 89, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie