KRS 0000171111
NIP7491946930
REGON53240816600000
NazwaKAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMET
Data rejestracji 28 sie 2003 (21 lat temu) 28 sie 2003
Data usunięcia 31 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REŃSKI KONIEC, 14, REŃSKA WIEŚ, 47-208, REŃSKA WIEŚ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220685,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7491946930
data rejestracji 20 paź 2003
status Czynny
70191010482508041285640005
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
81191010482508041285640001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
97191010482508041285640004
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
19103015080000000823107001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46103015080000000823107000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
43191010482508041285640006
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #361 PRODUKCJA MEBLIKATARZYNA BURY-GÓRSKA
Beneficjent
JÓZEFA HARAS
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ SCHMIDT
zgłaszający - członek zarządu
WOLFGANG ZRONEK
Beneficjent
1956-05-08
STEFAN MALASCHOFSKY
Beneficjent
1961-09-18
MICHAŁ BURY
Beneficjent
JÓZEFA HARAS
Beneficjent
MICHAŁ SCHMIDT
Beneficjent
LESZEK BURY
Beneficjent
MARCIN ADAM GORAZDA
Beneficjent
KATARZYNA BURY
Wspólnik
2003-08-28
2010-12-31
393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.465,00 ZŁ
MIECZYSŁAW BURY
Prokurent
2003-08-28
2010-12-31
SAMOISTNA
KATARZYNA BURY-GÓRSKA
Beneficjent
BENEFICJENT HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
WOLFGANG ZRONEK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ (CZŁONEK ZARZĄDU) NAD HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
STEFAN MALASCHOFSKY
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ (CZŁONEK ZARZĄDU) NAD HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
MICHAŁ BURY
Beneficjent
FUNDATOR HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
JÓZEFA HARAS
Beneficjent
FUNDATOR HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
MICHAŁ SCHMIDT
Beneficjent
FUNDATOR HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
LESZEK BURY
Beneficjent
BENEFICJENT HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
MARCIN ADAM GORAZDA
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ (CZŁONEK ZARZĄDU) NAD HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
MATEUSZ GÓRSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
ROBERT STANIASZEK
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI HORIZONTE PRIVATSTIFTUNG (FUNDACJA PRYWATNA), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH, POSIADAJĄCEJ 80% AKCJI W KAMET S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM.
WIESŁAW PELC
PREZES
2003-08-28
2010-12-31
JOANNA MAŁGORZATA ZIÓŁKOWSKA
WICEPREZES
2003-08-28
2004-04-05
2003-08-28
2004-04-05
KOŚCIUSZKI, 19, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-224, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie