KRS 0000092866
NIP6762037683
REGON35142349600000
NazwaGORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 05 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC SZCZEPAŃSKI, 8, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762037683
data rejestracji 20 mar 1998
status Czynny
53116022020000000238911044
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
78116022020000000126496324
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
11116022020000000126495590
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAMARCIN ADAM GORAZDA
Beneficjent
MARCIN ADAM GORAZDA
zgłaszający - członek zarządu
LESŁAW ROMAN ŚWISTUŃ
Beneficjent
LESŁAW ROMAN ŚWISTUŃ
zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR PAWEŁ WĄTROBA
Wspólnik
2002-02-21
2014-08-05
MACIEJ MIECZYSŁAW KUREK
Wspólnik
2002-02-21
2003-02-11
MARCIN ADAM GORAZDA
Wspólnik
2002-02-21
2014-08-05
ELŻBIETA JANOWSKA
Wspólnik
2002-02-21
2014-08-05
LESŁAW ROMAN ŚWISTUŃ
Wspólnik
2003-02-11
2014-08-05
MAŁGORZATA WOŹNIAK
Wspólnik
2008-03-18
2014-08-05
RENATA WARCHOŁ LEWICKA
Wspólnik
2008-03-18
2014-08-05
DAWID SZCZERBA
Wspólnik
2014-04-25
2014-08-05
MARCIN ADAM GORAZDA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY AML)
LESŁAW ROMAN ŚWISTUŃ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY AML)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ZARZADZAJĄCYCH Z OSOBNA LUB DWÓCH KOMPLMENTARIUSZY ŁĄCZNIE. WSPÓLNIKAMI ZARZĄDZAJĄCYMI SĄ: MARCIN GORAZDA I LESŁAW ŚWISTUŃ.
SŁAWOMIR PAWEŁ WĄTROBA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-21
2014-08-05
MACIEJ MIECZYSŁAW KUREK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-21
2003-02-11
MARCIN ADAM GORAZDA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-21
2014-08-05
DAWID SZCZERBA
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-25
2014-08-05
MAŁGORZATA WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-18
2014-08-05
LESŁAW ROMAN ŚWISTUŃ
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-11
2014-08-05
RENATA WARCHOŁ LEWICKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-18
2014-08-05
2002-02-21
2003-02-11
M.KUREK, S.WĄTROBA I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2003-02-11
2008-03-18
GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA, ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie