KRS 0000113760
NIP6792551640
REGON35161090400000
NazwaES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaES-SYSTEM
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 20 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, KRAKÓW, 30 - 701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14145000,21 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14145000,21 PLN
Wartość nominalna akcji0,33 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji42863637
Dane podatkowe
NIP 6792551640
data rejestracji 08 kwi 1999
status Czynny
06114010810000386341001021
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
26114010810000386341001049
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
41236000050000004550103146
61114010810000386341001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
64236000050000004550103120
65114010810000386341001026
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
66114010810000386341001008
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611 PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMIKNUT SYLTEVIG RUSTEN
Beneficjent
1963-10-02
MEELIS PETERSON
Beneficjent
1974-05-21
MARCIN GRZEGORZ SZYBOWICZ
Beneficjent
1979-02-13
MARCIN GRZEGORZ SZYBOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
1979-02-13
RAFAŁ KAMIL DORYWALSKI
Beneficjent
RAFAŁ KAMIL DORYWALSKI
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW STANISŁAW BUTRYN
Prokurent
2010-02-15
2012-07-31
SAMOISTNA
PIOTR ORŁOWSKI
Prokurent
2012-07-31
2020-07-20
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA WIERZBICKA
Prokurent
2012-07-31
2020-07-20
PROKURA ŁĄCZNA
BOŻENA ELŻBIETA CIUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2020-02-06
LESZEK ANTONI CIUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-12
2018-06-13
BOGUSŁAW JERZY PILSZCZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-01
2020-02-06
PAWEŁ JAGUŚ
Członek Organu Nadzoru
2016-06-30
2020-02-06
MICHAŁ DOMINIK GARGUL
Członek Organu Nadzoru
2018-06-13
2020-07-20
RUNE EDVIN MARTHINUSSEN
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2020-07-20
THOMAS LINDBERG
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2020-07-20
MONICA BARDSETH
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2020-07-20
MEELIS PETERSON
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2020-07-20
1974-05-21
KNUT SYLTEVIG RUSTEN
Członek Organu Nadzoru
2020-02-06
2020-07-20
1963-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW STANISŁAW BUTRYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-31
2013-03-08
MIROSŁAW STANISŁAW BUTRYN
WICEPREZES
2013-03-08
2017-10-04
ROMUALD WOJTKOWIAK
PREZES
2012-10-24
2013-11-07
MIKOŁAJ ADAM WIERZBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-07
2015-09-21
BOGUSŁAW JERZY PILSZCZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2012-10-24
LESZEK ANTONI CIUPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2013-09-12
JACEK WYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2012-07-31
TOMASZ BUDZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-15
2012-11-07
PAWEŁ ANDRZEJ ORKISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-06
2012-08-27
RAFAŁ PIOTR GAWRYLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2020-07-20
2002-05-20
2004-07-20
ES SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie