KRS 0000523486
NIP6793103754
REGON12320746700000
NazwaHEDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEDLAND
Data rejestracji 12 wrz 2014 (10 lat temu) 12 wrz 2014
Data usunięcia 21 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13316250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793103754
data rejestracji 01 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6491Z LEASING FINANSOWY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGATA TERESA WYSOCKA GWIAZDOWSKA
Beneficjent
MAGDALENA WYSOCKA
Beneficjent
DOROTA JÓXEFINA KRYŃSKA
Beneficjent
JACEK WYSOCKI
Beneficjent
JACEK WYSOCKI
reprezentant
Wspólnik
2014-09-12
2015-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
35149614700000
JACEK WYSOCKI
Wspólnik
2015-07-07
2018-08-21
186.359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.317.950 ZŁOTYCH.
AGATA TERESA WYSOCKA
Wspólnik
2016-08-01
2018-08-21
39.933 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.996.650 ZŁOTYCH.
DOROTA JÓZEFINA KRYŃSKA
Wspólnik
2016-08-01
2018-08-21
39.933 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.996.650 ZŁOTYCH.
AGATA TERESA WYSOCKA GWIAZDOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAGDALENA WYSOCKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DOROTA JÓXEFINA KRYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK WYSOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ KOZAK
PREZES
2014-09-12
2015-07-07
JACEK WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-07
2018-08-21
2014-09-12
2015-07-07
PAI PROPERTIES - FUNDUSZ KAMIENICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie