KRS 0000034363
NIP9451340501
REGON35099307900000
NazwaFORUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORUM KONSULTING
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 08 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 344000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9451340501
data rejestracji 01 cze 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWIESŁAW OLEŚ
Beneficjent
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Beneficjent
ARTUR LUCJAN SUSZ
reprezentant
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Wspólnik
2001-08-08
2021-04-08
429 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 171.600 ZŁ
WIESŁAW OLEŚ
Wspólnik
2001-08-08
2021-04-08
429 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 171.600 ZŁ
ARTUR LUCJAN SUSZ
Likwidator
2020-07-27
2021-04-08
WIESŁAW OLEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH ) DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WIESŁAW OLEŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2020-07-27
MATEUSZ MARIA RODZYNKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-16
2020-07-27
2001-08-08
2009-06-30
O I R KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-30
2017-07-28
FORUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRAANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-28
2020-07-27
FORUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2005-07-22
RETORYKA, 5, KRAKÓW, 31-108, KRAKÓW, POLSKA
2005-07-22
2009-03-24
KSIĘCIA JÓZEFA, 186, KRAKÓW, 30-243, KRAKÓW, POLSKA
2009-03-24
2014-03-13
SMOLKI, 5, KRAKÓW, 30-513, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie