KRS 0000195063
NIP6762068235
REGON35149614700000
NazwaKANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ
Data rejestracji 23 lut 2004 (21 lat temu) 23 lut 2004
Data usunięcia 11 mar 2020 11 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762068235
data rejestracji 17 wrz 1998
status Czynny
03114020040000391217795292
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
14114020040000361217837048
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
19249000050000460028200312
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
48114020040000330282126180
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
65114020040000321217966791
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
78114020040000381217837059
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
17249000050000460049263025
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
19249000050000460029377698
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
42249000050000460023124470
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45249000050000460043630119
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAKRZYSZTOF RYSZ
Beneficjent
WIESŁAW PIOTR OLEŚ
Beneficjent
1976-10-25
JOANNA ŁUCJA SARKOWICZ
zgłaszający - komplementariusz
JOANNA ŁUCJA SARKOWICZ
Beneficjent
WIESŁAW OLEŚ
Wspólnik
2004-02-23
2020-03-11
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Wspólnik
2004-02-23
2020-03-11
Wspólnik
2004-02-23
2020-03-11
35099307900000
KATARZYNA MARIA GEBEL
Wspólnik
2010-04-28
2020-03-11
JOANNA ŁUCJA SARKOWICZ
Wspólnik
2014-03-10
2020-03-11
KRZYSZTOF RYSZ
Wspólnik
2014-03-10
2020-03-11
KRZYSZTOF RYSZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIESŁAW PIOTR OLEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JOANNA ŁUCJA SARKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WSPÓLNICY-KOMPLEMENTARIUSZE DECYDUJĄ W FORMIE UCHWAŁ, KTÓRYCH PODJĘCIE WYMAGA JEDNOMYŚLNOŚCI. JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW WYMAGA W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI NOWYCH WSPÓLNIKÓW ORAZ PODZIAŁ ZYSKU LUB TEŻ POKRYCIE STRAT, A TAKŻE ROZWIĄZANIE SPÓŁKI.
WIESŁAW OLEŚ
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-23
2020-03-11
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-23
2020-03-11
2004-02-23
2005-05-31
RETORYKA, 5, KRAKÓW, 31-108, KRAKÓW, POLSKA
2005-05-31
2009-02-09
KSIĘCIA JÓZEFA, 186, KRAKÓW, 30-243, KRAKÓW, POLSKA
2009-02-09
2014-03-10
SMOLKI, 5, KRAKÓW, 30-513, KRAKÓW, POLSKA
Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ
769 100,00 zł
457 614,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie