KRS 0000251618
NIP6772263903
REGON12020169400000
NazwaWALESKY MSIGROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaWALESKY MSIGROUP SP. Z O.O.
Data rejestracji 23 lut 2006 (19 lat temu) 23 lut 2006
Data usunięcia 15 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres SMOLKI, 5, KRAKÓW, 30-513, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-09
2010-12-07
JOLANTA OSMULSKA CIUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2007-07-03
STANISŁAW KAZIMIERZ CIUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2010-12-07
WITOLD OBSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-03
2009-09-09
WIESŁAW PIOTR OLEŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2010-12-07
1976-10-25
AGATA KATARZYNA KARWALA
Prokurent
2008-05-20
2010-03-29
SAMOISTNA
TOMASZ ROMAN BARAN
Prokurent
2010-03-29
2011-07-15
PROKURA SAMOISTNA
2006-02-23
2009-03-10
KSIĘCIA JÓZEFA, 186, KRAKÓW, 30-243, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie