KRS 0000043459
NIP8390202281
REGON77147910300000
Nazwa"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGINO ROSSI
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 26 mar 2024 26 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OWOCOWA, 24, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 920165,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 920165,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1840331
Dane podatkowe
NIP 8390202281
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1420Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ KUŹNIARSKI
reprezentant
MARCIN PIOTR SZYGUŁA
reprezentant
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
STANISŁAW MARIAN WĘGRZYN
Prokurent
2001-09-12
2004-07-26
SAMOISTNA
STANISŁAW MARIAN WĘGRZYN
Prokurent
2008-11-26
2009-11-23
ODDZIELNA
DOROTA IZABELA KAWAŁKOWSKA
Prokurent
2009-11-23
2011-01-05
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA KURCZYN
Prokurent
2009-11-23
2017-11-15
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK JAROSŁAW KWIATKOWSKI
Prokurent
2011-01-05
2012-04-23
ŁĄCZNA
JANUSZ JERZY SZYMAŃSKI
Prokurent
2013-08-02
2015-10-06
PROKURA ŁĄCZNA
GIAN PIERO LUZZI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2008-11-26
DOROTA FEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2008-01-02
FRANCESCA TARTARO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2004-07-26
MASSIMO SUGGELLI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2008-11-26
RENATA BARBARA STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2005-09-21
TERESA BARBARA BANASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2005-09-21
GHERARDO IANNELLI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-26
2009-07-17
ARKADIUSZ RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2008-11-26
MARIUSZ BABRAL
Członek Organu Nadzoru
2006-03-28
2008-11-26
KAZIMIERZ STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-28
2008-11-26
RAFAŁ ABRATAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-29
2009-07-17
LUCA LUZZI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2010-06-30
ARKADIUSZ RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2009-09-22
MASSIMO SUGGELLI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2009-09-22
GHERARDO IANNELLI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2010-06-30
KRZYSZTOF URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2011-09-23
ALEKSANDRA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2011-01-05
GRZEGORZ GOLEC
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2011-09-23
JAKUB BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2014-01-23
WIESŁAW WOJAS
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2014-01-23
JACEK KOCZWARA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2013-08-02
JAN PILCH
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2019-05-31
MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2020-02-25
KATARZYNA KLUSA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-23
2019-05-31
IZABELLA JĘDRZEJEWSKA GOŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2014-01-23
2019-05-31
MARCIN PIOTR SZYGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2019-09-25
ERYK ERNEST KARSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2020-02-25
MARIOLA MARZENA FRANUS BRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2023-03-31
MARZENA BOGUSŁAWA CZAPALUK
Członek Organu Nadzoru
2019-09-20
2020-02-25
ANDRZEJ KONDRAD KONDRACKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-20
2020-02-25
DARIUSZ TWOREK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-25
2021-02-24
SZYMON FILIPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-25
2023-03-31
BOGDAN DZUDZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-02-24
2023-03-31
MAGDALENA SELIGA
Członek Organu Nadzoru
2023-03-31
2024-03-26
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-05
2011-09-23
KRZYSZTOF BAJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2019-05-31
PIOTR ŁUKASZ MIEDNIK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2020-02-25
SŁAWOMIR STRYCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2011-09-23
AGATA ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2023-03-31
2024-03-26
JAROSŁAW ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2023-03-31
2024-03-26
JAN SZCZURKO
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2009-09-22
MACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2011-09-23
JAN ZBIGNIEW BANASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2009-07-17
MACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2009-07-17
LEONARDO LUZZI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2009-09-22
TOMASZ KUŹNIARSKI
Likwidator
2023-03-29
2024-03-26
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
(1). 100% AKCJI W "GINO ROSSI" SA POSIADA CCC SA.; (2). 31,12% AKCJI (I ODPOWIADAJĄCY IM UDZIAŁ 38,32% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) CCC SA POSIADA ULTRO SARL Z/S W LUXEMBURGU; (3). 100% UDZIAŁÓW W ULTRO SARL POSIADA DARIUSZ MIŁEK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
KAZIMIERZ STĘPNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-12
2006-03-28
JAN ZBIGNIEW BANASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-12
2008-11-26
JAN SZCZURKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-26
2008-11-26
STANISŁAW MARIAN WĘGRZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-26
2008-11-26
PAWEŁ KAPŁON
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-29
2008-11-26
PAWEŁ KAPŁON
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-11-26
2009-07-17
TOMASZ JACEK GRYGLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-11-26
2009-07-17
MACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DO DNIA 30.06.2009R.
2009-05-25
2009-07-17
MACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-07-17
2010-06-30
GHERARDO IANNELLI
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DO DNIA 30.06.2009R.
2009-05-25
2009-07-17
PAWEŁ URBANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-14
2019-05-31
MARIUSZ DAMIAN DRUŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-18
2019-09-20
TOMASZ KUŹNIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-20
2023-03-29
MARCIN PIOTR SZYGUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-25
2022-06-17
MACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
PREZES
2001-09-12
2008-11-26
GRZEGORZ KOTERWA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-09
2012-04-23
GHERARDO IANNELLI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-07-17
2009-09-22
WITOLD JERZY JESIONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-22
2011-10-05
ANNA STENSZKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-22
2011-09-23
ARTUR JERZY MORAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-31
2011-11-09
ŁUKASZ PAWEŁ ADACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-23
2011-11-09
JAN PILCH
PREZES ZARZĄDU
2011-10-05
2011-11-09
TOMASZ MACIEJ MALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-09
2012-04-23
TOMASZ MACIEJ MALICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2019-09-20
GRZEGORZ WŁADYSŁAW KORYCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2015-10-06
JANUSZ JERZY SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2018-09-18
2001-09-12
2023-03-29
"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA
TOMASZ KUŹNIARSKI
HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN PIOTR SZYGUŁA
STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MP LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S ENERGY RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S ENERGY ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERGONODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIRTUE YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA POMAGAM MĄDRZE VIRTUE YACHTS SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ MAREK MIŁEK
ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CCC FACTORY M. GNYCH" SPÓŁKA KOMANDYTOWA "CCC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CCC PRODUCTION L.CHUDY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "TRAF" K.GRZYMKOWSKA, K.GRZYMKOWSKI - SPÓŁKA JAWNA HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC SPÓŁKA AKCYJNA CHURCH LAND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MGC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRESTIŻ MGC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA APERTO FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LIBRA PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HJ INVEST JESSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA CCC SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CUPRUM ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CUPRUM ARENA MGC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ULTRO SPÓŁKA AKCYJNA CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EOBUWIE.PL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYMLS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEUTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA MLS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLSKIE PAŁACE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ULTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GALERIA WARMIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GALERIA LUBIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CUPRUM ARENA GALERIA LUBIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BRANDED SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASTRUM S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE ULTRO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ULTRO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA CCC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTANISŁAW MARIAN WĘGRZYN
"LIDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MWM-GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "COMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MB SHOPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIPAWEŁ KAPŁON
FRISCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA FRISCO SPÓŁKA AKCYJNA POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TREG SPÓŁKA KOMANDYTOWATOMASZ JACEK GRYGLEWSKI
"SIMPLE CREATIVE PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRE AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LATONA SPÓŁKA AKCYJNAMACIEJ KAZIMIERZ FEDOROWICZ
"BUMA - GINO ROSSI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INNOVA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGHERARDO IANNELLI
BRAND STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ URBANIAK
"WRO-LOT - USŁUGI LOTNISKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITTCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA LS TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MATRAS" SPÓŁKA AKCYJNA MCARTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INFOR PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA "VIP STYLE" SPÓŁKA AKCYJNA HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI S TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GR TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA SPV INVEST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ DAMIAN DRUŻYŃSKI
PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNAARKADIUSZ RYNKIEWICZ
"MANHATAN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ ABRATAŃSKI
"BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA IDM SPÓŁKA AKCYJNA KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "ROLIMPEX - NASIONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "ESKORD" SPÓŁKA AKCYJNA BBF MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO SOLIDARNEJ POMOCY IM. KAZIMIERZA FUGLA W KRAKOWIE "SPRINTAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTMAN SPÓŁKA AKCYJNA ADE LINE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ APARTAMENTY WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA "AUTOGUARD SPÓŁKA AKCYJNA" CUBE. CORPORATE RELEASE SPÓŁKA AKCYJNA A-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA "GWARANT" AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA "SPRINTAIR" SPÓŁKA AKCYJNA MOLIERA2 SPÓŁKA AKCYJNA "BIOTREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIKRZYSZTOF URBAŃSKI
CALATRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI "PC GUARD" SPÓŁKA AKCYJNAALEKSANDRA ZAWADZKA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA MIRACULUM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAINA DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGRZEGORZ GOLEC
ABC CENTRUM EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI DOM WYDAWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "AMICA SPÓŁKA AKCYJNA" PARTNERBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "AMBER TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CRACOVIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROGRESS INWESTYCJE JEDYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA VERTE SPÓŁKA AKCYJNA SYNTHEX TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUATARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JMS INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWAY SPÓŁKA AKCYJNAJAKUB BARTKIEWICZ
"GENESIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA DAHLIAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA JWB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JWB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARBOR VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA VESTOR SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESTOR VENTURE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESPRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIESŁAW WOJAS
BARTEK - PAWEŁ BARTNICKI SPÓŁKA JAWNA KLUB HOKEJOWY PODHALE SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "WO-MA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DECOLTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOCHOŁOWSKIE TERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA GALERIA HANDLOWA GORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ AW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK KOCZWARA
DGA SPÓŁKA AKCYJNA NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA BAUTECHT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN PILCH
VRG SPÓŁKA AKCYJNA BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA DCG SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA FRM 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA TC FORUM PIASTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4E BOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMATEUSZ RODZYNKIEWICZ
FORUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA TERRA CASA SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA "AXFINA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA M SECURITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORTFEL INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STELLARIUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNAKATARZYNA KLUSA
TERRA CASA SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNAIZABELLA JĘDRZEJEWSKA GOŁĄB
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNAERYK ERNEST KARSKI
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA MENNICA TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BUSINESSPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SPÓŁKA AKCYJNA WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 1 GRUPA "JEDYNKA WROCŁAWSKA" SPÓŁKA AKCYJNA BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA MENNICA OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "J&M ENTERPRISES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA EPSILIO SPÓŁKA AKCYJNA APATOR SPÓŁKA AKCYJNA CCP.PL SPÓŁKA AKCYJNA FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA WEBTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLSKIE SIECI TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA "KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI MENNICA-METALE SZLACHETNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" SPÓŁKA AKCYJNA "STOLARKA" SPÓŁKA AKCYJNA BIZNESNET SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA PINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "PROGRESS INWESTYCJE JEDYNKA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROGRESS INWESTYCJE JEDYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VALUE FUND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VALUE FUND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VALUE FUND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVIST SPÓŁKA KOMANDYTOWAMARZENA BOGUSŁAWA CZAPALUK
LUMEL ALUCAST SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA RUM IT SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE DYREKTORÓW FINANSOWYCH "FINEXA" LUMEL CENTRUM AUTOMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA OSTENDI GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORTANO.COM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORTANO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MKK4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA POMAGAM MĄDRZESZYMON FILIPCZAK
CAPITAL KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIBOGDAN DZUDZEWICZ
GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA "WSCHODNIO-EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE" SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN UPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ KOTERWA
BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTMAN SPÓŁKA AKCYJNA MBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZAKŁADY ODZIEŻOWE TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MBX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OTCF SPÓŁKA AKCYJNA ORNSSON SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOLDMAN RECRUITMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APPMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA MBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HRM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR KARMELITA
EMAX SPÓŁKA AKCYJNA "BBI TECH" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BBI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" "GAYA MENSANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA ZENERIS SPÓŁKA AKCYJNA IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA TELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "UPOS SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA "FER" SPÓŁKA AKCYJNA NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA UNIA-FAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "OVERNET-INTERACTIVE AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA "BE4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BMT SPÓŁKA AKCYJNA AMS SPÓŁKA AKCYJNA IMPERA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA "PUBLIC PROFITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDUSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE DUDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELECOM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAK INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ATVERTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANDROMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ K6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXORIGO - UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OEX SPÓŁKA AKCYJNA "DOM INWESTYCYJNY BMT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAFE NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ GŁOWACKI INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA IMPERA SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARTRIDGE WORLD (CEE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "DOMINIUM" SPÓŁKA AKCYJNA CAFE NEWS SPÓŁKA AKCYJNA RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA "INTERNITY" SPÓŁKA AKCYJNA FIRE MAX FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTIMEDIA POLSKA BIZNES SPÓŁKA AKCYJNA DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IMPERA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARTRIDGE WORLD (CEE) SPÓŁKA AKCYJNA IMPERA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KWK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI CEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA DTP SPÓŁKA AKCYJNA VERTE SPÓŁKA AKCYJNA "QUAESTOR" SPÓŁKA AKCYJNA METRO SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VOOLT SPÓŁKA AKCYJNA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA CINTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KEEO SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VINDIX SPÓŁKA AKCYJNA RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ R VENTURES I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIGHTSPHERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NG PV 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF BAJOŁEK
BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA KONSORCJUM ODZIEŻOWE "DEKATEX" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI IMS SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA BRONZIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ŁUKASZ MIEDNIK
SZKOŁA PODSTAW TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARTGEIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VALUE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INDATA CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OPEN MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INDATA SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA INDATA BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZMORPH SPÓŁKA AKCYJNA DECOMONKEY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LBL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PETRUS ADVISORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDOROTA IZABELA KAWAŁKOWSKA
"BUMA - GINO ROSSI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIORIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIBEATA KURCZYN
HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MWM-GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "COMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MB SHOPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMAREK JAROSŁAW KWIATKOWSKI
SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA MUSTHAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ JERZY SZYMAŃSKI
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNASŁAWOMIR STRYCHARZ
"TESKO" TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE NOWOTARSKI KLUB PIŁKARSKI "PODHALE"JAROSŁAW ANTOSIK
"ALCHEMIA" SPÓŁKA AKCYJNA "MIFAM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI LM LOKALNE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACCREO LEGAL M. ROSZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORFE SPÓŁKA AKCYJNACCC SPÓŁKA AKCYJNA
HALFPRICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAWAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ XPRESS DELIVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CCC TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWITOLD JERZY JESIONOWSKI
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA "AMP LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA "FROZEN FOOD GROUP POLAND LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "RABAT SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "SARMATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO SPÓŁKA AKCYJNA TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA CARTOON PLANET SPÓŁKA AKCYJNA PETROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA FORECAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANNA STENSZKE
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA "CARTOON PLANET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DICAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CARTOON PLANET SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LABORATOIRE LE MAGNIFIQUE PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARMAN FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR JERZY MORAWIEC
ORDO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZAKŁADY ODZIEŻOWE TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AQX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁUKASZ PAWEŁ ADACH
"TERRAVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERMET WADIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA ARGE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA MASZYN OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VENTUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REFECT ŁUKASZ ADACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA REFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ MACIEJ MALICKI
PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA ECCO SHOES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BUMA - GINO ROSSI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MWM-GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNAGRZEGORZ WŁADYSŁAW KORYCIAK
"KOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MATRAS" SPÓŁKA AKCYJNA SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA BAZYLIA G.A.KORYCIAK SPÓŁKA JAWNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNAOWOCOWA, 24, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
"LIDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MWM-GINO ROSSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "COMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MB SHOPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL