KRS 0000394568
NIP9562295301
REGON34109307800000
NazwaCAPITAL KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAPITAL KOPERNIK
Data rejestracji 26 sie 2011 (13 lat temu) 26 sie 2011
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZEROKA, 23, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 296000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 296000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2960000
Dane kontaktowe
Email BIURO@CAPITALKOPERNIK.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHJAROSŁAW STANISŁAW KARPIŃSKI
Likwidator
2016-12-13
2020-11-19
ŁUKASZ DELESZEK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-26
2013-09-18
WOJCIECH SZYMON KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-26
2012-05-11
BOŻENA SIDŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-26
2012-11-08
SZYMON FILIPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-26
2012-11-08
DAWID MIECZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-11
2012-11-08
KATARZYNA OLGA GREWLING
Członek Organu Nadzoru
2012-11-08
2014-09-23
PAWEŁ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-26
2016-12-13
MARCIN MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-08
2014-09-23
DAWID KORUBA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-08
2014-09-23
PIOTR MIĘDLAR
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2020-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
ERNEST BEDNAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-26
2014-09-23
JAROSŁAW STANISŁAW KARPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2020-11-19
2011-08-26
2016-12-13
CAPITAL KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA
2011-08-26
2012-11-08
REJTANA, 2/4, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2012-11-08
2013-09-18
MATEJKI, 42, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie