KRS 0000239238
NIP5213360386
REGON14022027900000
NazwaCHURCH LAND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHURCH LAND DEVELOPMENT
Data rejestracji 08 sie 2005 (19 lat temu) 08 sie 2005
Data usunięcia 02 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. W. SIKORSKIEGO, 20, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 115000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2009-02-10
2013-09-04
13 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 800 000,00 ZŁ (SZEŚC MILIONÓW OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).
02048786000000
Wspólnik
2010-02-24
2013-09-04
216.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.200.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO OSIEM MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02096438900000
Wspólnik
2013-09-04
2014-10-02
230.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH)
02029791200000
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2014-10-02
2016-09-16
202.400 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.200.000 ZŁ (STO JEDEN MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-09-16
2017-02-07
229.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.999.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO CZTERNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
14643387500000
AURUM INVEST SCSP SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2017-02-07
2018-11-02
229.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.999.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO CZTERNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
THEODOOR JAN JONGEN
Wspólnik
2005-08-08
2009-02-10
7.548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.774.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
Członek Organu Nadzoru
2015-11-18
2018-11-02
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-18
2018-11-02
MICHAŁ MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-18
2018-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ; - W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
LECH KAZIMIERZ CHUDY
PREZES ZARZĄDU
2010-03-18
2016-06-28
JAKUB MICHAŁ PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-28
2018-11-02
THEODOOR JAN JONGEN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-08
2009-02-10
MAREK OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-10
2010-03-18
2005-08-08
2006-04-06
PORY, 59, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-06
2009-02-10
JÓZEFITÓW, 8, KRAKÓW, 30-030, KRAKÓW, POLSKA
2009-02-10
2010-02-24
STREFOWA, 6, POLKOWICE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie