KRS 0000314161
NIP7010149523
REGON14152946400000
NazwaLIBRA PROJECT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIBRA PROJECT 2
Data rejestracji 23 wrz 2008 (16 lat temu) 23 wrz 2008
Data usunięcia 22 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. W. SIKORSKIEGO, 20, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4551120,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAGRZEGORZ PĘKALSKI
Wspólnik
2008-09-23
2008-10-22
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
LIBRA PROJECT 2 S.A.R.L.
Wspólnik
2008-10-22
2012-09-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-09-20
2013-10-16
6 321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4 551 120,00 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH)
02096438900000
Wspólnik
2013-10-16
2014-10-01
6 321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4 551 120,00 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH)
02029791200000
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2014-10-01
2016-09-16
5 563 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.360,00 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-09-16
2016-12-22
6.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 550 400,00 ZŁ(CZTERY MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
14643387500000
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2016-12-22
MICHAŁ MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2016-12-22
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2016-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
GRZEGORZ PĘKALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-23
2012-09-20
LECH CHUDY
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2016-05-12
JAKUB MICHAŁ PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-12
2016-12-22
2008-09-23
2012-12-27
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie