KRS 0000261691
REGON12035589400000
NazwaTRISTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRISTAN DEVELOPMENT
Data rejestracji 07 sie 2006 (18 lat temu) 07 sie 2006
Data usunięcia 02 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUSZKARSKA, 9, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERINGZBIGNIEW ENGEL
Wspólnik
2006-08-07
2006-11-02
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 PLN
TREGONY CONSULTANTS LIMITED
Wspólnik
2006-11-02
2007-08-02
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 ZŁ
Wspólnik
2007-08-02
2008-06-02
2800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140000 (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁ
14032643400000
MARC BRIJS
Prokurent
2007-08-02
2008-06-02
PROKURA SAMOISTNA, PROKURA SZCZEGÓLNA DO ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, JAK RÓWNIEŻ DO ODDAWANIA ICH DO CZASOWEGO KORZYSTANIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CŻŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SIMON CHARLES BAYLEY
PREZES ZARZĄDU
2006-08-07
2007-02-12
MARC BRIJS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-12
2007-08-02
GRZEGORZ PĘKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-12
2008-06-02
JACEK STANISŁAW WACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2008-06-02
2006-08-07
2008-06-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-07
2008-06-02
TRISTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-07
2008-06-02
PUSZKARSKA, 9, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
2006-08-07
2008-06-02
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2006-08-07
2008-06-02
451 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2006-08-07
2008-06-02
452 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
2006-08-07
2008-06-02
453 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2006-08-07
2008-06-02
454 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2006-08-07
2008-06-02
4545Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2006-08-07
2008-06-02
723 - PRZETWARZANIE DANYCH
2006-08-07
2008-06-02
7412 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2006-08-07
2008-06-02
7413 - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2006-08-07
2008-06-02
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie