KRS 0000434294
NIP6423180751
REGON24305348800000
NazwaGALERIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGALERIA TUREK
Data rejestracji 25 wrz 2012 (12 lat temu) 25 wrz 2012
Data usunięcia 07 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘDZA SIWCA, 4, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYWspólnik
2012-09-25
2017-04-07
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00;-ZŁ
24060500700000
GRZEGORZ PĘKALSKI
Wspólnik
2012-09-25
2013-02-28
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00;-ZŁ
Wspólnik
2013-02-28
2017-04-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00;-ZŁ
14591989000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JANUSZ BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-25
2017-04-07
ALINA MARIA PĘKALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-30
2014-12-19
TADEUSZ KLEBEKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-30
2014-12-19
GRZEGORZ PĘKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-19
2017-04-07
2012-09-25
2017-04-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-25
2017-04-07
GALERIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-25
2017-04-07
KSIĘDZA SIWCA, 4, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2012-09-25
2017-04-07
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2012-09-25
2017-04-07
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2012-09-25
2017-04-07
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2012-09-25
2017-04-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2012-09-25
2017-04-07
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2012-09-25
2017-04-07
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2012-09-25
2017-04-07
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2012-09-25
2017-04-07
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie