KRS 0000435793
NIP5252545948
REGON14633568700000
NazwaGALERIA WODZISŁAW ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGALERIA WODZISŁAW ŚLĄSKI
Data rejestracji 09 paź 2012 (12 lat temu) 09 paź 2012
Data usunięcia 28 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘDZA SIWCA, 4, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYGRZEGORZ PĘKALSKI
Wspólnik
2012-10-09
2013-02-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-02-15
2017-07-28
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
14591989000000
Wspólnik
2012-10-09
2017-07-28
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁOTYCH
24060500700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-09
2017-07-28
GRZEGORZ PĘKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-28
2017-07-28
2012-10-09
2013-11-12
GWIAŹDZISTA, 7A, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie