KRS 0000436152
NIP7891751331
REGON30223677200000
NazwaGALERIA WRZEŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALERIA WRZEŚNIA
Data rejestracji 11 paź 2012 (12 lat temu) 11 paź 2012
Data usunięcia 31 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SĄDOWA, 6, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7891751331
data rejestracji 12 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYWALDEMAR HEDRYCH
Wspólnik
2012-10-11
2022-08-31
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.080,00 ZŁ
ARKADIUSZ MACIEJ KORDUS
Wspólnik
2012-10-11
2022-08-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540,00 ZŁ
Wspólnik
2012-10-11
2021-09-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ
24060500700000
GRZEGORZ PĘKALSKI
Wspólnik
2012-10-11
2022-08-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
MAGDALENA JABŁOŃSKA
Wspólnik
2012-10-11
2022-08-31
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.080,00 ZŁ
Wspólnik
2021-09-06
2022-08-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ
24060500700000
MARIA TOMCZAK
Likwidator
2021-09-06
2022-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU) LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
JANUSZ BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2021-09-06
RYSZARD JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2018-06-06
2012-10-11
2021-09-06
GALERIA WRZEŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie