KRS 0000025073
REGON27232677100000
Nazwa"TRANS-OIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTRANS-OIL
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1550000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji155000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESEBASTIAN KAZIMIERZ MUSIOLIK
Prokurent
2001-07-05
2002-01-07
SAMOISTNA
HENRYK JÓZEF GOŁEK
Prokurent
2002-01-07
2003-11-25
PROKURA SAMOISTNA
KORDIAN IRENEUSZ KLASSA
Prokurent
2003-11-25
2005-06-07
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ BOTOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-01-07
STANISŁAW STEFAN SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-01-07
EDWARD ANTONCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2001-09-28
TOMASZ ALBIN SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-01-07
KAZIMIERZ ROMAN MUSIOLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2002-01-07
WITOLD JACEK WIEWIÓRA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2007-11-19
ANNA MARIA PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2007-08-29
EUGENIUSZ STANISŁAW RAKOCZY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2003-07-07
MARIUSZ RYSZARD BUGAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2007-11-19
KAMIL PALEJ
Członek Organu Nadzoru
2007-11-19
2013-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DO WARTOŚCI 50.000,00;-ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
SŁAWOMIR KAZIMIERZ BIJAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2002-01-07
ARTUR PAWEŁ ZDUNEK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2007-11-19
PIOTR CYGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2004-06-23
GRZEGORZ NAGODA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-19
2018-10-18
2001-07-05
2002-02-04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-OIL" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-05
2001-09-28
PIASTOWSKA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2001-09-28
2002-01-07
KŁOKOCIŃSKA, 51, RYBNIK, 44-251, RYBNIK, POLSKA
2002-01-07
2003-11-25
MICHAŁOWICZA, 12, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2003-11-25
2005-06-07
DRZYMAŁY, 10, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2005-06-07
2006-10-20
ŻYWIECKA, 94, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2006-10-20
2007-08-29
KOMOROWICKA, 39, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2007-08-29
2007-11-19
GRABOWA, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie