KRS 0000143074
REGON35073868300000
NazwaBIURO HANDLOWE BONARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO HANDLOWE BONARKA
Data rejestracji 30 gru 2002 (22 lata temu) 30 gru 2002
Data usunięcia 02 mar 2007 02 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUSZKARSKA, 9, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAWspólnik
2002-12-30
2007-03-02
74 UDZIAŁY PO 100 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 7400 ZŁ.
00004197300000
Wspólnik
2002-12-30
2007-03-02
POSIADA 17 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.700,00ZŁ
00843032600000
ANNA MARIA KUCIARA
Likwidator
2006-04-12
2007-03-02
ANDRZEJ BOGUSZ ZYWAR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2005-09-28
ANNA MARIA KUCIARA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-07-08
RYSZARD STANISŁAW PODA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-07-08
HALINA MARIA SAJDERA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2007-03-02
JAN WŁADYSŁAW TOMASZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2007-03-02
JAN STEFAN KAŁAMACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2007-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY JEDEN MILION ZŁOTYCH W POZOSTAŁYCH WYPADKACH ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA
MAREK FRANCISZEK KLATKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-30
2003-07-08
ANNA MARIA KUCIARA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2006-04-12
2002-12-30
2006-04-12
BIURO HANDLOWE BONARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie