KRS 0000354997
NIP5252482490
REGON14241029700000
NazwaTRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA
Data rejestracji 26 kwi 2010 (14 lat temu) 26 kwi 2010
Data usunięcia 19 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2010-04-26
2012-04-27
179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.500,00 ZŁOTYCH
14050336200000
TRIGRANIT HOLDING LIMITED
Wspólnik
2012-04-27
2012-07-27
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
TRIGRANIT MANAGEMENT ZRT.
Wspólnik
2012-07-27
2015-12-15
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
TRIOS HOLDINGS S.Á R.L.
Wspólnik
2015-12-15
2017-12-19
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KAROL SELIGA
Prokurent
2012-07-27
2015-07-06
PROKURA SAMOISTNA
BEATA JARMOŁKOWICZ
Prokurent
2015-07-06
2015-09-28
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW DRZEWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-26
2012-04-27
MAGDALENA RENATA SAPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-26
2010-12-07
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-26
2011-04-05
IWONA BEATA CZECH WOJDECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-07
2012-04-27
EWELINA KSYMENA TWAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-07
2012-04-27
BOGDAN KAZIMIERZ WALIGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2012-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI PRZYJMUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ LISIECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-26
2012-07-27
GRZEGORZ JAN TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-07
2011-11-29
GRAŻYNA JOLANTA NIDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2012-04-27
PHILIP MARK EVANS
PREZES ZARZĄDU
2012-07-27
2015-09-28
SIMON CHARLES BAYLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-07
2012-04-27
TOMASZ LISIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-28
2017-12-19
BEATA JARMOŁKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-28
2017-12-19
AGNIESZKA MARTA TUROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-15
2017-12-19
2010-04-26
2012-04-27
POZNAŃ CITY CENTER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-27
2012-07-27
TRIGRANIT CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-26
2013-01-21
ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-21
2015-09-28
PLAC DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie