KRS 0000207989
NIP6912120547
REGON39074951400000
NazwaCCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCCC FACTORY
Data rejestracji 01 cze 2004 (20 lat temu) 01 cze 2004
Data usunięcia 03 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STREFOWA, 9, POLKOWICE DOLNE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15036000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912120547
data rejestracji 01 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #9523Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHŁUKASZ STELMACH
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2004-06-01
2004-07-22
13.038 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.038.000,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2004-07-22
2004-09-10
15.036 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.036.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
39071690500000
Wspólnik
2004-09-10
2007-11-27
15.036 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.035.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
39071690500000
Wspólnik
2007-11-27
2024-01-03
15.036 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.036.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
39071690500000
KRYSTYNA SIWAK
Prokurent
2004-07-22
2023-08-17
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CEZARY MACIAK
Prokurent
2009-10-15
2019-01-21
PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM
EDYTA SKRZYPIEC
Prokurent
2022-03-30
2024-01-03
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA MAGDALENA MIELCAREK
Prokurent
2022-04-05
2024-01-03
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
(1). 100% UDZIAŁÓW W CCC FACTORY SPÓŁCE Z O.O. POSIADA CCC SA.; (2). 33,33% AKCJI (I ODPOWIADAJĄCY IM UDZIAŁ 39,01% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) CCC SA POSIADA ULTRO SARL Z/S W LUXEMBURGU; (3). 100% UDZIAŁÓW W ULTRO SARL POSIADA DARIUSZ MIŁEK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
PREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2022-03-30
LESZEK JÓZEF GACZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2018-11-26
KRYSPIN SEBASTIAN DEREJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-30
2023-02-24
ADRIAN ZENDEROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-03-30
2023-08-17
ŁUKASZ STELMACH
PREZES ZARZĄDU
2023-02-24
2024-01-03
2004-06-01
2024-01-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-01
2024-01-03
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-01
2024-01-03
STREFOWA, 9, POLKOWICE DOLNE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
2023-01-03
2024-01-03
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2008-10-14
2024-01-03
1512Z - PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH
2008-10-14
2024-01-03
4642Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
2008-10-14
2024-01-03
4772Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-10-14
2024-01-03
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2008-10-14
2024-01-03
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2008-10-14
2024-01-03
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2008-10-14
2024-01-03
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2008-10-14
2024-01-03
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
2008-10-14
2024-01-03
9523Z - NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie