KRS 0000017178
NIP5272145927
REGON01308187600000
NazwaASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTRUM
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 10 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 13, ŁĄCK, 09-520, ŁĄCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 384388875,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272145927
data rejestracji 01 sie 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" S.A.
Wspólnik
2001-06-06
2008-04-28
30.200 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.100.000 (SŁOWNIE PIĘTNAŚCIE MILIONÓW STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WARTOŚĆ PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY.
000017265
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2008-04-28
2009-10-27
30.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.001.000,00 ZŁOTYCH
LUXPROFI S.Á.I SPÓŁKA PRYWATNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2009-10-27
2015-03-27
219.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 384388875 ZŁ
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2015-03-27
2016-09-27
219.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.388.875,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-09-27
2019-02-20
219.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.388.875,00 ZŁ
02238847000000
ULTRO S.A R.L
Wspólnik
2019-02-20
2019-06-10
219.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.388.875,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ GAŁGANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2004-07-21
STANISŁAW KAZIMIERZ KAŹMIERCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2001-12-10
ELŻBIETA JĘCZMIONKA KOPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2002-11-27
JACEK MOSZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2004-07-21
WŁADYSŁAW JAN GOHLING
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2004-03-31
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2007-06-29
TOMASZ TADEUSZ ROZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2008-09-05
FRANK FRIPON
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-04-28
JANUSZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2008-09-05
TADEUSZ RUT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2001-12-10
TERESA ZIĘTEK
Prokurent
2004-12-24
2008-09-05
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JÓZEF SCHINDLER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-12
2005-11-17
GRZEGORZ KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-17
2006-11-22
RAFAŁ HISZPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-22
2007-06-29
ANDRZEJ WALDEMAR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2002-05-15
AGNIESZKA BRYCHCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2002-05-15
ANDRZEJ JÓZEF SCHINDLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2005-08-12
GRZEGORZ KOWALIK
PRESES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-09-05
RAFAŁ HISZPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-09-05
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
PREZES ZARZĄDU
2010-01-18
2019-06-10
AGNIESZKA BRYCHCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-15
2005-08-12
2001-06-06
2008-09-05
WARTA CULTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-05
2010-01-18
ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY ŁĄCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-06
2004-11-19
SOLEC, 48, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-19
2008-09-05
CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie