KRS 0000008365
NIP5261748409
REGON01238897000000
NazwaWARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARTA FINANCE
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 30 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 74384100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 74384100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji743841
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWABARBARA EWA BAKA
Prokurent
2002-09-23
2004-06-22
ŁĄCZNA
CZESŁAW KAZIMIERZ KUCZYŃSKI
Prokurent
2001-08-30
2002-09-23
ART. 61 PAR.1 KH
WALTER JAN BOGAERTS
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2004-05-19
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-19
2012-08-29
BOGUSŁAW STEFAN BAMBER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2006-03-23
NEDIALKO RADIKOV
Członek Organu Nadzoru
2006-03-23
2010-12-07
TOMASZ OLEŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-07
2012-10-30
KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2012-10-30
ALBERT JOSEF KESSLER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-07-13
MARIA OLEKSY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-07-13
ANETA MAŁGORZATA BIERESTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-29
2012-10-30
BOGUSŁAW STEFAN BAMBER
Likwidator
2006-03-23
2006-04-04
RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD
Likwidator
2006-04-04
2012-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2. ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB DWAJ PROKURENCI
LUCYNA WIESŁAWA KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
2005-11-28
BEATA LIDIA WOJTASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-04
2005-11-28
JAN EUGENIUSZ SOCHA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2002-09-23
ZDZISŁAW AMBROZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2002-09-23
KAZIMIERZ KORONA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2002-09-23
IRENA HALINA LUBIAK
PROKURENT
2001-04-26
2001-08-30
CZESŁAW KAZIMIERZ KUCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2004-03-22
KRZYSZTOF ADAM ZYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2003-11-27
JÓZEF KAŁUŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2004-02-24
ELŻBIETA MAŁGORZATA MYTYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2005-11-28
2001-04-26
2005-07-13
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ W ROLNICTWIE I GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ "AGROPOLISA" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-07-13
2006-03-23
"WARTA FINANCE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-26
2001-10-19
HOŻA, 66/68, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-19
2004-07-01
BELGIJSKA, 11, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie