KRS 0000063741
NIP7120158428
REGON43029620000000
NazwaWYDAWNICTWO PZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICTWO PZM
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 21 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONWIKTORSKA, 7/9, WARSZAWA, 00-216, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 828000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #862 PRAKTYKA LEKARSKA #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIWspólnik
2013-11-08
2018-11-21
1656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 828.000,00 ZŁOTYCH
73097787600000
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Wspólnik
2001-11-19
2013-11-08
1656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 828.000,00 ZŁ
007025575
JAN WŁADYSŁAW ROJOWICZ
Likwidator
2013-11-08
2018-11-21
ANDRZEJ GUZIK
Likwidator
2013-04-15
2013-11-08
JAROSŁAW MARIAN KICIOR
Likwidator
2013-04-15
2013-11-08
JAN WULS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2004-06-17
JÓZEF WALDEMAR JÓŹWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2006-09-27
ELŻBIETA MARIA OLEKSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2004-06-17
ANDRZEJ WINCENTY BYTOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-09-27
WIESŁAWA DANUTA SCHIERER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-09-27
TOMASZ JAN CEBULA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2008-02-07
MAŁGORZATA LUCYNA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2008-02-07
MICHAŁ ŻEJMIS
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2007-03-07
ANDRZEJ WIESŁAW PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2008-02-07
JAROSŁAW OGORZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-07
2008-07-01
GRAŻYNA GABRIELA PIETRZYK
Prokurent
2001-11-19
2006-09-27
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA KOSIK
Prokurent
2006-11-07
2008-02-07
PROKURA ODDZIELNA
BEATA KOSIK
Prokurent
2009-02-27
2009-04-23
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ PIOTR ŁUCZYŃSKI
Prokurent
2009-04-23
2009-06-08
USTANOWIONA PROKURA JEST ŁĄCZNA I BĘDZIE WYKONYWANA PRZEZ USTANOWIONYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KAŻDEGO Z PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KRYSTYNA CIERLIŃSKA
Prokurent
2009-04-23
2013-04-15
USTANOWIONA PROKURA JEST ŁĄCZNA I BĘDZIE WYKONYWANA PRZEZ USTANOWIONYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KAŻDEGO Z PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
PAWEŁ PIOTR ŁUCZYŃSKI
Prokurent
2010-12-29
2011-05-23
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA IRENA SKOTNICKA
Prokurent
2011-05-23
2013-04-15
PROKURA ŁĄCZNA
JAKUB PERKOWSKI
Prokurent
2009-02-27
2010-04-19
USTANOWIONA PROKURA JEST ŁĄCZNA I BĘDZIE WYKONYWANA PRZEZ USTANOWIONYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KAŻDEGO Z PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES.
ZBIGNIEW NASTAJ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2007-03-07
WIESŁAW SZOT
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-19
2009-02-27
WIESŁAW SZOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-27
2009-06-08
JACEK SŁAWOMIR FRENTZEL
PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁKI
2007-03-07
2009-02-27
MICHAŁ JERZY SZCZĘŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2009-02-27
GRAŻYNA NARTOWSKA KIJOK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-27
2011-08-10
PAWEŁ PIOTR ŁUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-08
2010-12-29
JAROSŁAW MARIAN KICIOR
WYKONUJĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU
2011-08-10
2011-10-14
JAROSŁAW MARIAN KICIOR
PREZES ZARZĄDU
2011-10-14
2013-04-15
2001-11-19
2009-04-23
PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH "PRINT 6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-23
2009-04-28
WYDAWNICTWA POLSKIEWGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-28
2013-04-15
WYDAWNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-15
2013-11-08
WYDAWNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-19
2009-04-23
HUTNICZA, 9, LUBLIN, 20-218, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie