KRS 0000047941
REGON37020907000000
NazwaTRANSGALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANSGALICJA
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., JASŁO, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATADEUSZ FURMANEK
Wspólnik
2001-10-01
2005-05-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JÓZEF SANICKI
Wspólnik
2001-10-01
2002-11-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
BOGUSŁAW ADAM NIWELT
Wspólnik
2002-11-25
2005-05-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
PAWEŁ ZAWILIŃSKI
Wspólnik
2002-11-25
2005-05-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PIOTR MACIANTOWICZ
Wspólnik
2005-05-04
2022-08-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
BOGUSŁAW ADAM NIWELT
Prokurent
2001-10-01
2005-05-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
TADEUSZ FURMANEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2005-05-04
JAN WŁADYSŁAW ROJOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-04
2022-08-10
2001-10-01
2006-12-19
CZACKIEGO, 18, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie