KRS 0000112774
REGON01752078100000
NazwaFABRYKA WAGON HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFABRYKA WAGON HOLDING
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 10 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPACZEWSKA, 34, WARSZAWA, 02-372, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEMIL SEKEL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2003-01-27
IVAN KLEPANEC
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2003-01-27
ANDRZEJ BOGDAN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2003-01-27
ARKADIUSZ MICHAŁ DOMIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2004-12-10
SŁAWOMIR BALCERZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2004-12-10
ANDREAS ADLITZER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2004-12-10
FABRYKA WAGON HOLDING AG Z SIEDZIBĄ W HERGISWIL, SZWAJCARIA
Wspólnik
2002-05-21
2004-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 50.000,- PLN
RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD
Likwidator
2003-10-24
2004-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RADOMIR TADEUSZ NOWOSAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-21
2003-01-27
EMIL SEKEL
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2003-10-24
IVAN KLEPANEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-27
2003-10-24
2002-05-21
2003-10-24
FABRYKA WAGON HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie